Auskünfte zu Tibor Iwan Müller
Neueste SHAB-Meldungen: Tibor Iwan Müller
Publikationsnummer: HR02-1006074118, Handelsregister-Amt Zug, (170)
CRYPTO VALLEY PARTNERS AG, in Zug, CHE-267.078.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Tibor, von Dättlikon, in Uitikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006072849, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Swiss Global Projects AG, in Baar, CHE-115.275.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, S.0, Publ. 6809158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Tibor, von Dättlikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005958524, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SWISS PROPERTY Sustainability Portfolio AG, bisher in Zürich, CHE-488.008.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601122).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 141, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinberger, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Tibor Iwan, von Dättlikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgren, Lars, von Clos du Doubs, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tichatschek, Nikolaus Alexander, von Illnau-Effretikon, in Muralto, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.